序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉玺 | 80% | 8.0万人民币 |
2 | 王秀兰 | 20% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王秀兰
|
|
2 |
李玉玺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秀兰 [退出]
|
李玉玺 [新增]
|
2 | 2017-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉玺 [退出]
|
王秀兰 [新增]
|
3 | 2017-09-06 | 监事备案 |
王秀兰 [退出]
|
李玉玺 [新增]
|
4 | 2017-09-06 | 法定代表人变更 |
李玉玺
|
王秀兰
|
5 | 2017-09-06 | 董事备案 |
李玉玺 [退出]
|
王秀兰 [新增]
|
6 | 2017-09-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年3月10日 至 2018年3月10日
|
2008年3月10日 至 2028年3月9日
|
7 | 2017-09-06 | 住所变更 |
张家口桥西区平门外三道沟(教育学院东侧)
|
河北省张家口市桥西区古宏大街22号香江名城国际13号楼1单元10层1001
|
8 | 2017-09-06 | 经理备案 |
李玉玺 [退出]
|
王秀兰 [新增]
|
9 | 2017-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚万军 [退出]
|
王秀兰 [新增]
|
10 | 2017-06-21 | 章程备案 |
无
|
2017-06-19变更股东
|