序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王贺利 | 51.35135% | 104.5万人民币 |
2 | 孙涛 | 12.08845% | 24.6万人民币 |
3 | 程志刚 | 6.63391% | 13.5万人民币 |
4 | 张和梅 | 5.79853% | 11.8万人民币 |
5 | 侯凤梅 | 3.9312% | 8.0万人民币 |
6 | 闫芋生 | 3.4398% | 7.0万人民币 |
7 | 堵久民 | 3.4398% | 7.0万人民币 |
8 | 闫铁 | 2.50614% | 5.1万人民币 |
9 | 吕运 | 1.76904% | 3.6万人民币 |
10 | 吕丽萍 | 0.9828% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王贺利
|
|
2 |
张和梅
|
|
3 |
侯凤梅
|
|
4 |
孙涛
|
|
5 |
堵久民
|
|
6 |
闫芋生
|
|
7 |
王桂珍
|
|
8 |
袁金柱
|
|
9 |
马润花
|
|
10 |
于彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 经营期限 |
2003年7月1日 至 2020年6月30日
|
2003年7月1日 至 2033年6月30日
|
2 | 2020-01-17 | 地址变更 |
张家口宣化区南大街43号
|
河北省张家口市宣化区南大街93号1幢
|