序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李瞻 | 37.14% | 31.9404万人民币 |
2 | 翟艳坤 | 27.86% | 23.9596万人民币 |
3 | 李响 | 27.86% | 23.9596万人民币 |
4 | 齐志远 | 7.14% | 6.1404万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瞻
|
|
2 |
李响
|
|
3 |
翟艳坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 联络员备案 |
周斌 *** 备案手机:***
|
翟艳坤 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
傅羿 [退出]
|
李瞻 [新增]
|
3 | 2021-08-02 | 投资人(股权)变更 |
廖淑珍 出资 0万人民币; [退出]Chiara 出资 0万人民币; [退出]傅羿 出资 0万人民币; [退出]
|
李响 出资 23.9596万人民币; [新增]翟艳坤 出资 23.9596万人民币; [新增]李瞻 出资 31.9404万人民币; [新增]齐志远 出资 6.1404万人民币; [新增]
|
4 | 2021-08-02 | 财务负责人 |
周斌 ***
|
齐志远 ***
|
5 | 2021-08-02 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
86.000000万人民币( + 760% )
|
6 | 2021-08-02 | 经营期限 |
2015年6月11日 至 2021年6月10日
|
2015年6月11日 至 2031年6月10日
|
7 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖淑珍 [退出]
|
李响 [新增]
|
8 | 2021-08-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
廖淑珍; [退出]Chiara; [退出]傅羿; [退出]
|
李响; [新增]翟艳坤; [新增]李瞻; [新增]齐志远; [新增]
|
9 | 2021-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-20章程修正案
|
10 | 2021-08-02 | 法定代表人变更 |
傅羿
|
李瞻
|