序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谷海霞 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷海霞
|
|
2 |
刘彩霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 法定代表人变更 |
谷海霞
|
谷海霞
|
2 | 2020-05-26 | 投资人(股权)变更 |
杨莎娜 出资 5万人民币; [退出]杨林 出资 45万人民币; [退出]
|
谷海霞 出资 50万人民币; [新增]
|
3 | 2020-05-26 | 章程备案 |
无
|
2020-05-20股东变更
|
4 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨林 [退出]
|
刘彩霞 [新增]
|
5 | 2020-05-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谷海霞
|
7 | 2013-02-20 | 经营期限 |
2003-03-03,2013-03-03
|
2003-03-03,2023-03-02
|
8 | 2013-02-20 | 法定代表人变更 |
杨莎娜
|
谷海霞
|
9 | 2011-06-15 | 地址变更 |
张家口桥西区平门路3号
|
张家口市桥西区南瓦盆窑大街6号金鼎世纪城2区8号楼3单元502号
|
10 | 2006-03-31 | 法定代表人变更 |
杨林
|
杨莎娜
|