序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常胜 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 薛宏锋 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 代宝军 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 段振刚 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 杨童 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛宏锋
|
|
2 |
段振刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
段学琴 备案手机:*****
|
2 | 2016-06-20 | 财务负责人 |
|
段学琴
|
3 | 2014-04-21 | 投资人(股权)变更 |
王喜;刘基斌;孙彦兵; [退出]常胜;杨胜平;
|
王喜;刘基斌;常胜;杨胜平;薛宏锋; [新增]
|
4 | 2014-04-21 | 法定代表人变更 |
孙彦兵
|
薛宏锋
|
5 | 2013-07-17 | 经营期限 |
2003-07-28,2013-07-27
|
2003-07-28,2023-07-27
|
6 | 2006-08-10 | 投资人(股权)变更 |
***王喜10.0***常胜10.0***刘基斌10.0***杨胜平10.0***孙彦兵10.0
|
***王喜10.0***常胜10.0***刘基斌10.0***杨胜平10.0***孙彦兵10.0
|
7 | 2006-08-10 | 法定代表人变更 |
白洁
|
孙彦兵
|