序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建斌 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 南晓斌 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建斌
|
|
2 |
赵凤梧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-03-24 | 投资人(股权)变更 |
刘建斌 出资 300万人民币;
|
刘建斌 出资 180( - 40% )万人民币;南晓斌 出资 120万人民币; [新增]
|
3 | 2021-03-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘建斌;
|
刘建斌;南晓斌; [新增]
|
4 | 2020-06-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王涛 [退出]
|
赵凤梧 [新增]
|
6 | 2020-06-19 | 投资人(股权)变更 |
刘建斌 出资 180万人民币;王涛 出资 120万人民币; [退出]
|
刘建斌 出资 300( + 66.66667% )万人民币;
|
7 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建斌
|
刘建斌
|
8 | 2020-06-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘建斌;王涛; [退出]
|
刘建斌;
|
9 | 2019-05-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘建斌;成员:王涛;
|
10 | 2017-06-21 | 财务负责人 |
|
王丽利
|