序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于翔 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于翔
|
|
2 |
陈红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李庆 [退出]
|
陈红 [新增]
|
2 | 2022-04-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2022-04-20 | 投资人(股权)变更 |
于翔 出资 45万人民币;李庆 出资 5万人民币; [退出]
|
于翔 出资 50( + 11.11111% )万人民币;
|
4 | 2022-04-20 | 章程备案 |
无
|
2022-04-19修正新章程
|
5 | 2022-04-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
于翔;李庆; [退出]
|
于翔;
|
6 | 2018-05-21 | 经营范围变更 |
监控、弱电系统专业承包;太阳能热水工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
监控、弱电系统专业承包;技术咨询及技术服务;太阳能热水工程;高速公路机电安装及路面施工;建筑劳务分包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-05-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-13第六章第二十条
|
8 | 2016-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石荣华 [退出]
|
于翔 [新增]
|
9 | 2016-11-29 | 财务负责人 |
|
张卫红
|
10 | 2016-11-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李为 备案手机:*****
|