序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建英 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建国
|
|
2 |
倪玉杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
王建英
|
王建国
|
2 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建英 [退出]
|
王建国 [新增]
|
3 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王鑫钰 [退出]
|
倪玉杰 [新增]
|
4 | 2020-08-05 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
白月生; [退出]
|
王建英; [新增]
|
5 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-07-23章程
|
6 | 2020-08-05 | 投资人(股权)变更 |
白月生 出资 100万人民币; [退出]
|
王建英 出资 100万人民币; [新增]
|
7 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
白月生
|
王建英
|
8 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白月生 [退出]
|
王建英 [新增]
|
9 | 2020-08-05 | 联络员备案 |
白月生 *** 备案手机:***
|
王建英 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-03-08 | 投资人(股权)变更 |
李建宇 出资 20万人民币; [退出]白月生 出资 80万人民币;
|
白月生 出资 100( + 25% )万人民币;
|