序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 负责人变更 |
刘永志 [退出]
|
蔡长民 [新增]
|
2 | 2021-02-05 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-02-19 | 负责人变更 |
刘海彬 [退出]
|
刘永志 [新增]
|
4 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
刘海彬 *** 备案手机:***
|
刘永志 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-02-19 | 财务负责人 |
刘海彬 ***
|
刘永志 ***
|
6 | 2017-03-20 | 负责人变更 |
白振华 [退出]
|
刘海彬 [新增]
|
7 | 2017-03-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘海彬 备案手机:*****
|
8 | 2017-03-20 | 财务负责人 |
|
刘海彬
|
9 | 2015-04-20 | 负责人变更 |
陈晓刚 [退出]
|
白振华 [新增]
|