序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩秀梅 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 焦红起 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩秀梅
|
|
2 |
王晓明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 投资人(股权)变更 |
屈东丽 出资 150万人民币; [退出]李海燕 出资 350万人民币; [退出]
|
焦红起 出资 245万人民币; [新增]韩秀梅 出资 255万人民币; [新增]
|
2 | 2021-06-22 | 章程备案 |
无
|
2021-06-10修正后的新章程
|
3 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈东丽 [退出]
|
王晓明 [新增]
|
4 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
李海燕 *** 备案手机:***
|
韩秀梅 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海燕 [退出]
|
韩秀梅 [新增]
|
6 | 2020-11-24 | 联络员备案 |
孟风明 *** 备案手机:***
|
李海燕 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-11-24 | 章程备案 |
无
|
2020-11-20修正后的新章程
|
8 | 2020-11-24 | 投资人(股权)变更 |
孟风明 出资 400万人民币; [退出]屈东丽 出资 100万人民币;
|
屈东丽 出资 150( + 50% )万人民币;李海燕 出资 350万人民币; [新增]
|
9 | 2020-11-24 | 法定代表人变更 |
孟风明
|
李海燕
|
10 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟风明 [退出]
|
李海燕 [新增]
|