序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 经营范围变更 |
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险业务。
|
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-05-21 | 负责人变更 |
李巍 [退出]
|
米银华 [新增]
|
3 | 2018-09-11 | 负责人变更 |
靳斌 [退出]
|
李巍 [新增]
|
4 | 2018-09-11 | 联络员备案 |
李婷 *** 备案手机:***
|
林雪 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李婷 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
张艳丽
|
7 | 2013-08-19 | 其他事项备案 |
马永恒
|
靳斌
|
8 | 2011-11-21 | 其他事项备案 |
周军海
|
马永恒
|