序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张大明
|
|
2 |
李奇
|
|
3 |
张立军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 法定代表人变更 |
张立军
|
张大明
|
2 | 2021-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张立军 [退出]
|
张大明 [新增]
|
3 | 2021-08-10 | 投资人(股权)变更 |
中国铁建房地产集团有限公司 出资 2000万人民币; [退出]
|
中铁房地产集团(贵州)有限公司 出资 2000万人民币; [新增]
|
4 | 2021-08-10 | 章程备案 |
无
|
2021-08-10
|
5 | 2021-07-05 | 联络员备案 |
柳青 *** 备案手机:***
|
毕轩绮 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-07-05 | 投资人(股权)变更 |
中国铁建房地产集团有限公司 出资 100000万人民币;
|
中国铁建房地产集团有限公司 出资 2000( - 98% )万人民币;
|
7 | 2021-07-05 | 注册资本变更 |
100000万人民币
|
2000.000000万人民币( - 98% )
|
8 | 2021-07-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-05
|
9 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
李宝红
|
张立军
|
10 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宝红 [退出]
|
张立军 [新增]
|