序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国清 | 594.0万人民币 | |
2 | 林**** | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 李权 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何婉娇
|
|
2 |
李国清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李权 [退出]
|
李国清 [新增]
|
2 | 2020-09-21 | 法定代表人变更 |
李国清
|
何婉娇
|
3 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国清 [退出]
|
何婉娇 [新增]
|
4 | 2020-09-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-17第八章第二十三条
|
5 | 2020-01-03 | 投资人(股权)变更 |
李丽雪 出资 600万人民币; [退出]李权 出资 100万人民币;林**** 出资 300万人民币;
|
李权 出资 100万人民币;李国清 出资 600万人民币; [新增]林**** 出资 300万人民币;
|
6 | 2020-01-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-26第五章第十一条
|
7 | 2019-04-16 | 投资人(股权)变更 |
李国清 出资 600万人民币; [退出]李权 出资 100万人民币;林**** 出资 300万人民币;
|
李丽雪 出资 600万人民币; [新增]李权 出资 100万人民币;林**** 出资 300万人民币;
|
8 | 2019-04-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-15章程修正案
|
9 | 2018-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜宗华 [退出]
|
李权 [新增]
|
10 | 2017-06-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-01第一章第一条;第三章第五条;第五章第十条;第五章第十一条
|