序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石磊 | 48% | 240.0万人民币 |
2 | 石鑫 | 26% | 130.0万人民币 |
3 | 石金山 | 26% | 130.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石磊
|
|
2 |
石金山
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家口市开垣房地产开****有限公司经开分公司
|
石磊 | 2017-01-23 |
2 |
张家口市开垣房地产开****有限公司沽源分公司
|
张树平 | 2012-08-17 |
3 |
张家口市开垣房地产开****有限公司张北分公司
|
张增光 | 2010-03-19 |
4 |
张家口市开垣房地产开****有限公司第一分公司
|
张树平 | 2008-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-19第三章第五条经营范围
|
2 | 2022-08-19 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售。
|
许可项目:房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2021-01-08 | 联络员备案 |
石磊 *** 备案手机:***
|
石磊 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-08 | 财务负责人 |
王杰 ***
|
王杰 ***
|
5 | 2018-01-30 | 联络员备案 |
胡荣 ***3031 备案手机:***
|
石磊 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田建军 [退出]张广彩 [退出]
|
石金山 [新增]
|
7 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
石磊
|
8 | 2018-01-30 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2018-01-30 | 法定代表人变更 |
胡荣
|
石磊
|
10 | 2018-01-30 | 监事备案 |
田建军 [退出]张广彩 [退出]
|
石金山 [新增]
|