序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙刚 | 50% | 30.0万人民币 |
2 | 李婷 | 50% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李婷
|
|
2 |
孙刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 经营范围变更 |
日用百货、食品销售(凭许可证经营);烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
日用百货、食品销售(凭许可证经营);烟零售;展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
2 | 2020-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-24经营范围变更。
|
3 | 2019-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-02公司住所变更。
|
4 | 2019-12-03 | 地址变更 |
沽源县平定堡镇西围子建设街
|
沽源县平定堡镇元宝山村
|
5 | 2019-04-09 | 经营范围变更 |
日用百货、食品销售(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
日用百货、食品销售(凭许可证经营);烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2019-04-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-08经营范围变更。
|
7 | 2018-12-24 | 投资人(股权)变更 |
李婷 出资 30万人民币;罗晓伟 出资 30万人民币; [退出]
|
李婷 出资 30万人民币;孙刚 出资 30.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗晓伟 [退出]
|
孙刚 [新增]
|
9 | 2018-12-24 | 章程备案 |
无
|
2018-12-24股东、监事变更。
|