序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 殷建斌 | 225万人民币 | |
2 | 杨亚军 | 10.35857% | 52万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨亚军
|
|
2 |
殷建斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷建斌
|
殷建斌
|
2 | 2022-01-26 | 投资人(股权)变更 |
朱长虹 出资 52万人民币; [退出]殷建斌 出资 450万人民币;
|
杨亚军 出资 52万人民币; [新增]殷建斌 出资 450万人民币;
|
3 | 2022-01-26 | 财务负责人 |
朱长虹 ***
|
胡秀芳 ***
|
4 | 2022-01-26 | 法定代表人变更 |
朱长虹
|
杨亚军
|
5 | 2022-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱长虹 [退出]
|
杨亚军 [新增]
|
6 | 2022-01-26 | 联络员备案 |
李树森 *** 备案手机:***
|
杨亚军 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-12-01 | 地址变更 |
河北省张家口市崇礼区西湾子镇平安大街东侧东关公寓小区2号楼5单元301
|
河北省张家口市崇礼区西湾子镇小石窑村森林.雪公寓小区2号楼102
|
8 | 2018-07-25 | 投资人(股权)变更 |
朱长虹 出资 52万人民币;殷建斌 出资 225万人民币;侯建强 出资 225万人民币; [退出]
|
朱长虹 出资 52万人民币;殷建斌 出资 450.000000( + 100% )万人民币;
|
9 | 2016-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李树森 [退出]
|
朱长虹 [新增]
|
10 | 2016-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祈军 [退出]
|
殷建斌 [新增]
|