序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王华 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李大伟 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王华
|
|
2 |
李大伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 经营期限 |
2005年6月29日 至 2021年4月30日
|
2005年6月29日 至 长期
|
2 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-07章程修正案
|
3 | 2021-06-07 | 经营范围变更 |
煤炭批****、零售(不在怀来县区域内从事实物煤炭的储存和交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
粉煤灰、建材批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-09-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙文学 备案手机:*****
|
5 | 2016-09-06 | 财务负责人 |
|
孙文学
|
6 | 2016-09-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年6月29日 至 2016年4月30日
|
2005年6月29日 至 2021年4月30日
|
7 | 2015-06-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-06-29~2015-06-28
|
2005-06-29~2016-04-30
|
8 | 2015-04-28 | 经营范围变更 |
煤炭批****、零售(经营至2013年7月1日)。
|
煤炭批****、零售(不在怀来县区域内从事实物煤炭的储存和交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2006-06-25 | 法定代表人变更 |
王华
|
王华
|
10 | 2006-06-25 | 其他事项备案 |
煤炭批****、零售(经营至2008年5月15日)
|
煤炭批****、零售(经营至2008年5月15日)
|