序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张富强 | 60% | 36万人民币 |
2 | 贾伟 | 40% | 24万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张富强
|
|
2 |
贾伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-02 | 清算组备案 |
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
2 | 2016-08-02 | 分公司/分支机构备案 |
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
3 | 2016-08-02 | 清算组成员备案 |
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
成员:贾伟;负责人:张富强;
|
4 | 2016-07-26 | 清算组备案 |
无
|
负责人:张富强;成员:贾伟;
|
5 | 2016-07-26 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:张富强;成员:贾伟;
|
6 | 2016-07-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张富强;成员:贾伟;
|
7 | 2015-03-13 | 法定代表人变更 |
李昊原
|
张富强
|
8 | 2015-03-13 | 投资人(股权)变更 |
刘博野; [退出]李昊原; [退出]于兴宇; [退出]
|
张富强; [新增]贾伟; [新增]
|
9 | 2015-03-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-03-11章程
|