序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐晓勇 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐晓勇
|
|
2 |
荣汉广
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘存平 [退出]
|
荣汉广 [新增]
|
2 | 2014-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张桂华 [退出]
|
齐晓勇 [新增]
|
3 | 2014-10-21 | 监事备案 |
刘存平 [退出]
|
荣汉广 [新增]
|
4 | 2014-10-21 | 经理备案 |
张桂华 [退出]
|
齐晓勇 [新增]
|
5 | 2014-10-21 | 董事备案 |
张桂华 [退出]
|
齐晓勇 [新增]
|
6 | 2014-10-21 | 投资人(股权)变更 |
张桂华; [退出]
|
齐晓勇; [新增]
|
7 | 2014-10-21 | 法定代表人变更 |
张桂华
|
齐晓勇
|
8 | 2014-10-21 | 出资日期变更 |
张桂华;
|
齐晓勇;
|
9 | 2014-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张士梅 [退出]
|
张桂华 [新增]
|
10 | 2014-07-09 | 经营范围变更 |
批****兼零售预包装食品(有效期至2014年6月15日)。(请在核准的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)
|
批****兼零售预包装食品(有效期至2017年6月24日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|