序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张进强 | 50% | 50万人民币 |
2 | 张惟诚 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张进强
|
|
2 |
张惟诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:张进强;成员:张惟诚;
|
2 | 2018-05-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-25第十章第三十四条
|
3 | 2018-05-18 | 经营期限 |
2008年5月14日 至 2018年5月13日
|
2008年5月14日 至 长期
|
4 | 2017-11-24 | 财务负责人 |
|
张晓霞
|
5 | 2017-11-24 | 投资人(股权内部转让)备案 |
张进强 出资 0万人民币;张惟诚 出资 0万人民币;
|
张进强 出资 50万人民币;张惟诚 出资 50万人民币;
|
6 | 2017-11-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张进强 备案手机:*****
|
7 | 2014-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董晓 [退出]
|
张进强 [新增]
|
8 | 2014-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王超 [退出]
|
张惟诚 [新增]
|
9 | 2014-08-19 | 法定代表人变更 |
董晓
|
张进强
|
10 | 2014-08-19 | 监事备案 |
王超 [退出]
|
张惟诚 [新增]
|