序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贠建明 | 51% | 255万人民币 |
2 | 李雪冬 | 24.5% | 122.5万人民币 |
3 | 孙鹏飞 | 24.5% | 122.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雪冬
|
|
2 |
孙鹏飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-25 | 财务负责人 |
王学锋 ***
|
贠建明 ***
|
2 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贠建明 [退出]
|
李雪冬 [新增]
|
3 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
贠建明
|
李雪冬
|
4 | 2019-11-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-18执行董事、经理、法定代表人、财务负责人变更。
|
5 | 2019-08-26 | 章程备案 |
无
|
2019-08-23执行董事、法定代表人、股东、经理、监事、联络员变更。
|
6 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘群 [退出]
|
贠建明 [新增]
|
7 | 2019-08-26 | 法定代表人变更 |
刘群
|
贠建明
|
8 | 2019-08-26 | 联络员备案 |
刘群 *** 备案手机:***
|
贠建明 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贠建明 [退出]
|
孙鹏飞 [新增]
|
10 | 2019-08-26 | 投资人(股权)变更 |
刘群 出资 250万人民币; [退出]贠建明 出资 250万人民币;
|
贠建明 出资 255( + 2% )万人民币;孙鹏飞 出资 122.5万人民币; [新增]李雪冬 出资 122.5万人民币; [新增]
|