序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于太云 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于太云
|
|
2 |
赖章富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 联络员备案 |
吴炳灿 *** 备案手机:***
|
于太云 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-01-21 | 法定代表人变更 |
吴炳灿
|
于太云
|
3 | 2021-01-21 | 章程备案 |
无
|
2021-01-19整本章程
|
4 | 2021-01-21 | 投资人(股权)变更 |
吴炳灿 出资 970万人民币; [退出]吴雯丽 出资 30万人民币; [退出]
|
于太云 出资 1000万人民币; [新增]
|
5 | 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴炳灿 [退出]
|
于太云 [新增]
|
6 | 2021-01-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-12-15 | 投资人(股权)变更 |
吴炳灿 出资 970万人民币;林莱 出资 30万人民币; [退出]
|
吴炳灿 出资 970.000000万人民币;吴雯丽 出资 30.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2020-12-15 | 章程备案 |
无
|
2020-12-14整本章程
|
9 | 2020-09-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡乙兰 [退出]
|
吴炳灿 [新增]
|