序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宝 | 67% | 335.0万人民币 |
2 | 刘涛 | 33% | 165.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春香
|
|
2 |
刘涛
|
|
3 |
刘宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春香 [退出]
|
刘宝 [新增]
|
2 | 2018-04-25 | 经营期限 |
2014年5月27日 至 2034年5月26日
|
2014年5月27日 至 2034年5月26日
|
3 | 2018-04-25 | 投资人(股权)变更 |
赵海林 出资 165万人民币; [退出]刘涛 出资 165万人民币;李春香 出资 170万人民币; [退出]
|
刘宝 出资 335万人民币; [新增]刘涛 出资 165万人民币;
|
4 | 2018-04-25 | 章程备案 |
无
|
2018-04-16章程
|