序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 怀安县财政局 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董宪文
|
|
2 |
王永胜
|
|
3 |
柳青
|
|
4 |
田大伟
|
|
5 |
吕旭东
|
|
6 |
邢大伟
|
|
7 |
于俊芳
|
|
8 |
武宏英
|
|
9 |
郝元菲
|
|
10 |
黄巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武宏英黄巍邢大伟于俊芳马海亮 [退出]
|
于俊芳黄巍武宏英郝元菲 [新增]邢大伟
|
2 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2022-01-24章程备案
|
3 | 2021-12-15 | 经营范围变更 |
对房地产业、采矿业、交通运输业、建筑业的投资;园区和城镇开****建设;市政工程施工;植树造林;棚户区改造项目拆迁工程(爆破除外);光伏电站项目设计、开****、经营及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
市政基础设施、新能源产业、水利设施、交通运输业、林业、园林绿化、电力设施、采矿业、空心村治理、土地整理、建筑业、房地产业、文化旅游业项目开****、建设、施工、运营、管理及咨询服务;园区和城镇开****建设;棚户区改造项目拆迁工程(爆破除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-12-15 | 章程备案 |
无
|
2021-12-14经营范围变更。
|
5 | 2021-09-15 | 章程备案 |
无
|
2021-09-14董事长、法定代表人、总经理、董事会变更。
|
6 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 |
郝有宏
|
董宪文
|
7 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝有宏 [退出]
|
董宪文 [新增]
|
8 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕旭东王永胜郝有宏 [退出]袁方 [退出]田大伟
|
王永胜田大伟董宪文 [新增]吕旭东柳青 [新增]
|
9 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝有宏白雪冰 [退出]袁方梁继军 [退出]吕旭东
|
郝有宏吕旭东王永胜 [新增]袁方田大伟 [新增]
|