序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾文明 | 68% | 340.0万人民币 |
2 | 单有才 | 32% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾文明
|
|
2 |
单有才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-23 | 财务负责人 |
|
杜树芳
|
2 | 2016-12-23 | 联络员备案 |
|
王永红 备案手机:*****
|
3 | 2014-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
2004-05-12~2024-05-11
|