序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴世琴 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴世琴
|
|
2 |
白刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-10 | 经营期限 |
2016年2月2日 至 长期
|
2016年2月2日 至 2046年2月1日
|
2 | 2020-07-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
史文昌
|
吴世琴
|
4 | 2020-07-10 | 投资人(股权)变更 |
史文昌 出资 60万人民币; [退出]王海强 出资 40万人民币; [退出]
|
吴世琴 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-02
|
6 | 2017-06-22 | 投资人(股权)变更 |
史文昌 出资 100万人民币;
|
史文昌 出资 60( - 40% )万人民币;王海强 出资 40万人民币; [新增]
|
7 | 2017-06-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-06-22 | 经营范围变更 |
新能源技术推广、咨询,太阳能供热、****电设备销售安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新能源技术推广、咨询,太阳能供热、****电设备销售安装,暖气工程,房屋建筑工程,室内外装修装饰,土石方工程,园林绿化,管道设备安装,五金产品、办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-22 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2016-04-20 | 财务负责人 |
郑树琴
|
郑树琴
|