序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冀中能源股份有限公司 | 100% | 21310.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵计生
|
|
2 |
陈立军
|
|
3 |
白忠旺
|
|
4 |
张振恩
|
|
5 |
安学群
|
|
6 |
郑温雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-11经营范围、经营期限变更。
|
2 | 2018-09-11 | 投资人(股权)变更 |
冀中能源股份有限公司 出资 21310万人民币;
|
冀中能源股份有限公司 出资 21310万人民币;
|
3 | 2018-09-11 | 经营期限 |
2004年9月10日 至 2018年9月10日
|
2004年9月10日 至 长期
|
4 | 2018-09-11 | 经营范围变更 |
煤炭开采(经营至2017年08月19日) 销售、洗选加工;煤产品制造、深加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
煤炭销售;机械设备及其配件销售、安装及维修;矿用产品设计及销售;自有房屋及设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-06-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-15章程增加党建内容。
|