序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈军平 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 马红伟 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈军平
|
|
2 |
马红伟
|
|
3 |
郭春志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-29
|
2 | 2019-07-01 | 经营期限 |
2009年6月15日 至 2019年6月15日
|
2009年6月15日 至 2029年6月15日
|
3 | 2017-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳路立 [退出]
|
马红伟 [新增]
|
4 | 2017-09-01 | 经理备案 |
靳路立 [退出]
|
马红伟 [新增]
|
5 | 2017-09-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈军平 备案手机:*****
|
6 | 2017-09-01 | 章程备案 |
无
|
2017-08-17
|
7 | 2017-09-01 | 财务负责人 |
|
王聚山
|
8 | 2017-09-01 | 投资人(股权)变更 |
靳路立 出资 60万人民币; [退出]陈军平 出资 140万人民币;
|
马红伟 出资 60万人民币; [新增]陈军平 出资 140万人民币;
|