序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘福义 | 80% | 40万人民币 |
2 | 乔辉 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘福义
|
|
2 |
乔辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-05 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
乔辉;刘福义;
|
乔辉;刘福义;
|
2 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘福义
|
刘福义
|
3 | 2017-12-21 | 财务负责人 |
|
苏晓辉
|
4 | 2017-12-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杜新永 备案手机:*****
|
5 | 2014-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘福义刘兆新 [退出]乔辉 [退出]刘功 [退出]
|
刘福义
|
6 | 2014-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘和文 [退出]
|
乔辉 [新增]
|
7 | 2014-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘福义
|
8 | 2014-06-16 | 董事备案 |
刘福义刘兆新 [退出]乔辉 [退出]刘功 [退出]
|
刘福义
|
9 | 2014-06-16 | 章程备案 |
无
|
2014-06-16组织机构成员,经营期限。
|
10 | 2014-06-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-04-30~2014-04-30
|
2004-04-30~2024-04-29
|