序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余致眉 | 3.75% | 45万(元) |
2 | 潘伟国 | 96.25% | 1,155万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余致眉
|
董事 |
2 |
叶少玲
|
董事 |
3 |
吴定章(职工监事)
|
监事 |
4 |
吴晓飞
|
董事 |
5 |
夏华珍
|
董事 |
6 |
李志燕
|
监事会主席 |
7 |
潘伟国
|
董事长兼总经理 |
8 |
陈丽芬
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安市永华包装材料股份有限公司侨贸分公司
|
余致眉 | 2019-12-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-18 | 经营范围变更 |
包装材料(不含危险化学品)、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售;塑料废品回收;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
化工原料销售;包装材料(不含危险化学品)、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售;塑料废品回收;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-06-15 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
3 | 2018-05-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-05-21
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2018-05-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余致眉; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 潘伟国*; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 余致眉; 职位: 监事会主席 姓名: 潘伟国*; 职位: 董事 姓名: 叶少玲; 职位: 监事 姓名: 吴晓飞; 职位: 董事 姓名: 夏华珍; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈丽芬; 职位: 董事 姓名: 李志燕; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴定章(职工监事); 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-05-30 | 章程备案 |
-
|
-
|
7 | 2018-05-30 | 法定代表人变更 |
余致眉
|
潘伟国
|
8 | 2018-05-30 | 名称变更 |
瑞安市永华包装材料有限公司
|
瑞安市永华包装材料股份有限公司
|
9 | 2017-05-03 | 法定代表人变更 |
陈永华
|
余致眉
|
10 | 2017-05-03 | 经营范围变更 |
包装材料(不含危险化学品)、汽车配件、塑料制品制造、销售;塑料废品回收;货物进出口、技术进出口
|
包装材料(不含危险化学品)、汽车配件、塑料制品、塑料机械制造、销售;塑料废品回收;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|