序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾光海 | 51% | 448.8万人民币 |
2 | 韩枝香 | 40% | 352.0万人民币 |
3 | 贾广平 | 9% | 79.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜久旭
|
|
2 |
贾广平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-30 | 法定代表人变更 |
贾光海
|
姜久旭
|
2 | 2019-05-30 | 章程备案 |
无
|
2019-05-15法定代表人变更、经理备案、董事备案、章程备案。
|
3 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾光海 [退出]
|
姜久旭 [新增]
|
4 | 2017-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁宝龙 [退出]
|
贾光海 [新增]
|
5 | 2017-09-19 | 章程备案 |
无
|
2017-09-13法定代表人变更、经理备案、章程备案。
|
6 | 2017-09-19 | 法定代表人变更 |
丁宝龙
|
贾光海
|
7 | 2017-09-19 | 经理备案 |
丁宝龙 [退出]
|
贾光海 [新增]
|
8 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾光海
|
贾光海
|
9 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾光海 [退出]
|
丁宝龙 [新增]
|
10 | 2017-06-06 | 董事备案 |
贾光海
|
贾光海
|