序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 靳军 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 徐利英 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
靳云鹏
|
|
2 |
靳军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-08 | 投资人(股权)变更 |
靳云鹏 出资 125万人民币; [退出]杨东 出资 245万人民币; [退出]孙铁月 出资 130万人民币; [退出]
|
靳军 出资 255万人民币; [新增]徐利英 出资 245万人民币; [新增]
|
2 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙铁月 [退出]
|
靳军 [新增]
|
3 | 2019-11-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
靳云鹏; [退出]杨东; [退出]孙铁月; [退出]
|
靳军; [新增]徐利英; [新增]
|
4 | 2019-09-03 | 地址变更 |
兴隆县兴隆镇西关村阳光家园底商27号
|
河北省承德市兴隆县
|
5 | 2016-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨东 [退出]
|
靳云鹏 [新增]
|
6 | 2016-07-08 | 法定代表人变更 |
杨东
|
靳云鹏
|
7 | 2016-07-08 | 董事备案 |
杨东 [退出]
|
靳云鹏 [新增]
|
8 | 2016-07-08 | 经理备案 |
|
靳云鹏 [新增]
|
9 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
刘涛
|
10 | 2016-04-15 | 经营范围变更 |
燃气灶具零售***
|
天然气销售(压缩天然气及液化天然气)、天然气管网管道建设及其配套设施维修、维护;燃气技术咨询服务;天然气设备销售、安装、维修、维护;燃气灶具零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|