序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高亮 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 王久增 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高亮
|
|
2 |
王久增
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 经营范围变更 |
凭资质证核定的范围内从事钢结构工程、土石方工程设计、施工。(依法须经批准或凭资质经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭取得的行业等级资质证在其核定范围和有效期限内从事钢结构工程、土石方工程设计、施工、土地整理、矿山工程;园林绿化。(依法须经批准或凭资质经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-11-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-11经营范围变更,章程修正案备案
|
3 | 2015-07-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-07-20公司变更住所,备案章程修正案。
|
4 | 2015-07-21 | 住所变更 |
河北省承德市双桥区东兴路东兴商贸城18号(承德市双桥山水旅馆二楼202室)
|
河北省承德市双桥区南兴隆都统府大街5号(承德市地方税务局办公楼208)
|
5 | 2015-07-21 | 投资人(股权)变更 |
王久增 出资 0万人民币;高亮 出资 0万人民币;
|
王久增 出资 150万人民币;高亮 出资 150万人民币;
|
6 | 2015-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦秋 [退出]
|
高亮 [新增]
|
7 | 2015-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高亮 [退出]
|
王久增 [新增]
|
8 | 2015-06-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-06-23公司股权、执行董事、经理、监事、法定代表人变更,备案章程修正案。
|
9 | 2015-06-24 | 法定代表人变更 |
王彦秋
|
高亮
|
10 | 2015-06-24 | 投资人(股权)变更 |
王久增;王彦秋; [退出]
|
王久增;高亮; [新增]
|