序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈立兵 | 72% | 36万人民币 |
2 | 李俊峰 | 16% | 8万人民币 |
3 | 贺志军 | 12% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊峰
|
|
2 |
贺志军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15公司股东变更,经理、监事、章程备案
|
2 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李靖 [退出]
|
贺志军 [新增]
|
3 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
季希成 [退出]
|
李俊峰 [新增]
|
4 | 2020-10-16 | 投资人(股权)变更 |
李俊峰 出资 5万人民币;陈立兵 出资 36万人民币;季希成 出资 3万人民币; [退出]贺志军 出资 3万人民币;李靖 出资 3万人民币; [退出]
|
李俊峰 出资 8( + 60% )万人民币;陈立兵 出资 36万人民币;贺志军 出资 6( + 100% )万人民币;
|
5 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈立兵 [退出]
|
李俊峰 [新增]
|
6 | 2019-12-10 | 章程备案 |
无
|
2019-11-18法定代表人变更,股东变更,董事备案,监事备案,经理备案,章程备案。
|
7 | 2019-12-10 | 投资人(股权)变更 |
李俊峰 出资 5万人民币;陈立兵 出资 45万人民币;
|
李俊峰 出资 5万人民币;陈立兵 出资 36( - 20% )万人民币;季希成 出资 3万人民币; [新增]贺志军 出资 3万人民币; [新增]李靖 出资 3万人民币; [新增]
|
8 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈立兵 [退出]
|
季希成 [新增]
|
9 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊峰 [退出]
|
李靖 [新增]
|
10 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
陈立兵
|
李俊峰
|