序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋秀萍 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 高艳军 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋秀萍
|
|
2 |
高艳军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-22经营范围变更;章程修正案备案。
|
2 | 2021-04-23 | 经营范围变更 |
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年8月7日);凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年8月7日);凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事人力资源服务;档案管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-08-10 | 地址变更 |
河北省承德市双桥区西大街北118号三层302室
|
河北省承德市双桥区新华路街道帝景园商住楼2105(仅限办公)
|
4 | 2018-08-10 | 经营范围变更 |
劳务派遣、人力资源培训、人才素质测评、社会保障事务代理、人力资源管理咨询(人力资源服务许可证有效期至2016年1月17日)。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2021年8月7日);凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事人力资源服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-09公司住所、经营范围变更,备案章程修正案。
|
6 | 2014-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘秀英 [退出]
|
高艳军 [新增]
|
7 | 2014-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于飞 [退出]
|
宋秀萍 [新增]
|
8 | 2014-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋秀萍
|
宋秀萍
|
9 | 2014-11-12 | 监事备案 |
潘秀英 [退出]
|
高艳军 [新增]
|
10 | 2014-11-12 | 投资人(股权)变更 |
于飞; [退出]宋秀萍;
|
高艳军; [新增]宋秀萍;
|