序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-13 | 负责人变更 |
董爱红 [退出]
|
何江华 [新增]
|
2 | 2016-07-11 | 财务负责人 |
|
何英侠
|
3 | 2016-07-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
谷利民 备案手机:*****
|
4 | 2015-08-18 | 经营范围变更 |
中成药、生化药品、化学药制剂 、抗生素制剂、生物制品(以上冷藏、冷冻药品除外)零售(连锁)(药品经营许可证有效期自2014年11月11日至2014年12月31日)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售(连锁)(以上冷藏、冷冻药品除外);I类医疗器械、化妆品、日用百货、五金产品、家用电器销售;保健食品零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|