序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔璨 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔璨
|
|
2 |
崔桂平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-15变更经营范围,通过章程修正案。
|
2 | 2020-10-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-10-16 | 经营范围变更 |
电梯及配件、机电设备销售。****
|
电梯及配件、机电设备销售;电梯安装、维修、保养。****
|
4 | 2018-11-20 | 财务负责人 |
吴蒙蒙 ***
|
苏鹏飞 ***
|
5 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔雅富 [退出]
|
崔桂平 [新增]
|
6 | 2018-07-20 | 投资人(股权)变更 |
崔雅富 出资 80万人民币; [退出]崔璨 出资 20万人民币;
|
崔璨 出资 100( + 400% )万人民币;
|
7 | 2018-07-20 | 章程备案 |
无
|
2018-07-15股东变更、监事变更。原章程作废,通过新章程。
|
8 | 2017-06-20 | 财务负责人 |
|
吴蒙蒙
|
9 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴蒙蒙 备案手机:*****
|
10 | 2014-06-13 | 注册资本(金)变更 |
20万人民币
|
100.0000万人民币( + 400% )
|