序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曲孝文 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 郭晓东 | 15% | 15.0万人民币 |
3 | 尚玉军 | 15% | 15.0万人民币 |
4 | 邱殿民 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 佟国东 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 辛月军 | 10% | 10.0万人民币 |
7 | 任雪冬 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王佳奇
|
|
2 |
尚玉军
|
|
3 |
任雪冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 章程备案 |
无
|
2018-11-01法人变更、经理备案、章程备案。
|
2 | 2018-11-20 | 法定代表人变更 |
何晓航
|
王佳奇
|
3 | 2018-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何晓航 [退出]
|
王佳奇 [新增]
|
4 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国刚 [退出]
|
何晓航 [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 章程备案 |
无
|
2018-06-05法定代表人变更、经理备案、章程备案。
|
6 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
刘国刚
|
何晓航
|
7 | 2017-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尚玉军 [退出]
|
刘国刚 [新增]
|
8 | 2017-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国刚 [退出]
|
尚玉军 [新增]
|
9 | 2017-01-10 | 经理备案 |
尚玉军 [退出]
|
刘国刚 [新增]
|
10 | 2017-01-10 | 投资人(股权)变更 |
邱殿民;尚玉军;王静利; [退出]佟国东;杨明国; [退出]杨阳; [退出]刘国刚; [退出]
|
邱殿民;尚玉军;佟国东;辛月军; [新增]郭晓东; [新增]任雪冬; [新增]曲孝文; [新增]
|