序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑秋生 | 60% | 1500.0万人民币 |
2 | 霖霖集团有限责任公司工会委员会 | 26% | 650.0万人民币 |
3 | 霖霖集团有限责任公司 | 14% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝林
|
|
2 |
魏继平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-23 | 住所变更 |
承德双桥区翠桥路露露花园A-1#楼203、204
|
承德双桥区翠桥路露露花园A-1#楼203商业
|
2 | 2016-11-23 | 章程备案 |
无
|
2016-11-08公司变更公司住所、备案章程、联络员。
|
3 | 2016-11-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
白向华 备案手机:*****
|
4 | 2014-01-23 | 经营期限 |
2002-06-15~
|
~
|
5 | 2014-01-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郭航; [退出]霖霖集团有限责任公司;霖霖集团有限责任公司工会委员会;
|
郑秋生; [新增]霖霖集团有限责任公司;霖霖集团有限责任公司工会委员会;
|
6 | 2013-12-24 | 地址变更 |
承德双桥区翠桥路南6号
|
承德双桥区翠桥路露露花园A-1#楼203、204
|
7 | 2012-01-11 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:030792020,露露集团有限责任公司工会委员会,650.0,***76,露露集团股份有限责任公司,150.0,***71,露露集团有限责任公司,200.0,自然人股东:***,郭航,1500.0
|
法人股东:***,霖霖集团有限责任公司,350.0( - 99.99886% ),030792020,霖霖集团有限责任公司工会委员会,650.0,自然人股东:***,郭航,1500.0
|
8 | 2004-02-17 | 法定代表人变更 |
魏继平
|
王宝林
|
9 | 2003-11-26 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:***71,露露集团有限责任公司,200.0,030792020,露露集团有限责任公司工会委员会,650.0,***76,露露集团股份有限责任公司,150.0,自然人股东:无,无,无
|
法人股东:030792020( + 43368942.25352% ),露露集团有限责任公司工会委员会,650.0,***76,露露集团股份有限责任公司,150.0,***71,露露集团有限责任公司,200.0,自然人股东:***,郭航,1500.0
|
10 | 2003-11-26 | 注册资本变更 |
1000.0
|
2500( + 150% )
|