序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马文静 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马文静
|
|
2 |
甄国清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文静 [退出]
|
甄国清 [新增]
|
2 | 2018-08-17 | 投资人(股权)变更 |
许国忠 出资 30万人民币; [退出]马文静 出资 20万人民币;
|
马文静 出资 50( + 150% )万人民币;
|
3 | 2018-08-17 | 法定代表人变更 |
许国忠
|
马文静
|
4 | 2018-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许国忠 [退出]
|
马文静 [新增]
|
5 | 2016-10-11 | 财务负责人 |
|
张志堂
|
6 | 2016-10-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
许国忠 备案手机:*****
|
7 | 2014-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甄国清 [退出]
|
马文静 [新增]
|
8 | 2014-05-13 | 投资人(股权)变更 |
甄国清; [退出]许国忠;
|
马文静; [新增]许国忠;
|
9 | 2014-05-13 | 监事备案 |
甄国清 [退出]
|
马文静 [新增]
|
10 | 2014-03-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2001-04-21~2015-04-20
|
2001-04-21~
|