序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 连玉 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
连玉
|
|
2 |
刘双林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-28 | 经营期限 |
2011年8月30日 至 2021年8月29日
|
2011年8月30日 至 长期
|
2 | 2021-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-27营业期限变更,章程修正案备案。
|
3 | 2018-08-29 | 章程备案 |
无
|
2018-08-29公司监事、章程备案。
|
4 | 2018-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范宗坡 [退出]
|
刘双林 [新增]
|