序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 80% | 160万人民币 |
2 | 李金立 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司钢城中医诊所
|
李金立 | 2022-01-17 |
2 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司锦绣城中医诊所
|
李金立 | 2022-01-17 |
3 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司元宝山中医综合诊所
|
李金立 | 2021-07-30 |
4 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司百合店
|
李金立 | 2020-10-23 |
5 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司沉香店
|
李金立 | 2020-10-16 |
6 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司新华路店
|
李金立 | 2020-10-13 |
7 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司郁金店
|
李金立 | 2020-10-12 |
8 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司围场第二分店
|
李金立 | 2020-10-10 |
9 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司祥源店
|
李金立 | 2020-10-10 |
10 |
北京同仁堂承德连锁药店有限公司木香店
|
李金立 | 2020-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 经营范围变更 |
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、保健食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器、生活用消杀制剂(国家专控品种除外)销售;凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期限内从事出版物零售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、保健食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器、生活用消杀制剂(国家专控品种除外)、食用农产品销售;凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期限内从事出版物零售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-17经营范围变更;章程修正案备案。
|
3 | 2020-01-07 | 经营范围变更 |
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、保健食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器销售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、保健食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器、生活用消杀制剂(国家专控品种除外)销售;凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期限内从事出版物零售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-01-07 | 章程备案 |
无
|
2019-12-24经营范围变更;监事、章程备案。
|
5 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高立荣 [退出]
|
李贝 [新增]
|
6 | 2019-07-26 | 经营范围变更 |
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器销售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭取得的行业许可证在核定范围和有效期限内从事药品、食品、保健食品、医疗器械、中药材销售;化妆品、日用百货、玻璃仪器销售;会议会展服务、仓储服务(易燃易爆品除外)、展览展示服务、经济与商务信息咨询服务(不含金融、证券、期货、投资类咨询);以下限取得经营资格的分支机构经营:诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
芦秀霞 [退出]
|
高立荣 [新增]
|
8 | 2019-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国盛 [退出]李金立王盛宇 [退出]
|
金喆 [新增]崔伟男 [新增]李金立
|
9 | 2019-07-26 | 法定代表人变更 |
李国盛
|
金喆
|
10 | 2019-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-22法定代表人、经营范围变更;董事、监事、章程修正案备案。
|