序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉满 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 王伟 | 38% | 190.0万人民币 |
3 | 王静 | 11% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁柏林
|
|
2 |
王玉满
|
|
3 |
刘亚超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于和民 [退出]
|
刘亚超 [新增]
|
2 | 2018-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉满 [退出]
|
梁柏林 [新增]
|
3 | 2018-02-01 | 经理备案 |
王玉满 [退出]
|
梁柏林 [新增]
|
4 | 2018-02-01 | 章程备案 |
无
|
2018-02-01章程备案
|
5 | 2018-02-01 | 法定代表人变更 |
王玉满
|
梁柏林
|
6 | 2017-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟 [退出]
|
王玉满 [新增]
|
7 | 2017-12-11 | 经理备案 |
王伟 [退出]
|
王玉满 [新增]
|
8 | 2017-12-11 | 董事备案 |
王伟 [退出]
|
王玉满 [新增]
|
9 | 2017-12-11 | 法定代表人变更 |
王伟
|
王玉满
|
10 | 2015-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉满 [退出]
|
王伟 [新增]
|