序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 负责人变更 |
李雷星 [退出]
|
卢璇 [新增]
|
2 | 2020-12-23 | 负责人变更 |
托伟利 [退出]
|
李雷星 [新增]
|
3 | 2016-06-28 | 负责人变更 |
纪小楠 [退出]
|
托伟利 [新增]
|
4 | 2016-02-17 | 负责人变更 |
张卫军 [退出]
|
纪小楠 [新增]
|
5 | 2016-02-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
徐朋文 备案手机:*****
|
6 | 2016-02-17 | 财务负责人 |
|
陈力强
|
7 | 2016-02-17 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款,结算业务;办理票据承兑、贴现、转贴现业务;代理****行金融债券,代理****行及兑付政府债券;代理收付款项;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;外汇票据承兑和贴现业务;代客外汇买卖业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险。(许可证有效期至2013年12月22日)***
|
办理人民币存款、贷款,结算业务;办理票据承兑、贴现、转贴现业务;代理****行金融债券,代理****行及兑付政府债券;代理收付款项;银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;外汇票据承兑和贴现业务;代客外汇买卖业务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|