序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 隋东山 | 59.29189% | 3500.0万人民币 |
2 | 隋鑫 | 40.70812% | 2403.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋燚 [退出]
|
隋鑫 [新增]
|
2 | 2019-10-30 | 法定代表人变更 |
隋鑫
|
隋东山
|
3 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋鑫 [退出]
|
隋东山 [新增]
|
4 | 2019-10-30 | 联络员备案 |
隋鑫 *** 备案手机:***
|
隋东山 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-10-30 | 章程备案 |
无
|
2019-10-20公司法定代表人变更;股东变更;董事备案;监事备案;经理备案;联络员备案;章程备案。
|
6 | 2019-10-30 | 投资人(股权)变更 |
隋鑫 出资 2403万人民币;隋燚 出资 3500万人民币; [退出]
|
隋鑫 出资 2403万人民币;隋东山 出资 3500万人民币; [新增]
|
7 | 2018-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-23公司股东变更,章程修正案、监事备案。
|
8 | 2018-10-25 | 投资人(股权)变更 |
隋鑫 出资 2403万人民币;隋东山 出资 3500万人民币; [退出]
|
隋鑫 出资 2403万人民币;隋燚 出资 3500万人民币; [新增]
|
9 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋东山 [退出]
|
隋燚 [新增]
|
10 | 2017-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
隋鑫 [退出]
|
隋东山 [新增]
|