序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 承德市双桥区财政局 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史楠
|
|
2 |
明宇
|
|
3 |
赵宏图
|
|
4 |
曹冠华
|
|
5 |
郭立民
|
|
6 |
刘德满
|
|
7 |
潘梦
|
|
8 |
蒋海林
|
|
9 |
李倩
|
|
10 |
宋立萌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史楠明宇郭立民高利新 [退出]曹冠华
|
明宇曹冠华史楠史楠赵宏图 [新增]郭立民
|
2 | 2021-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史楠 [退出]
|
赵宏图 [新增]
|
3 | 2021-12-10 | 法定代表人变更 |
明宇
|
史楠
|
4 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
明宇 [退出]
|
史楠 [新增]
|
5 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘德满宋立萌李倩潘梦蒋海林
|
蒋海林潘梦李倩宋立萌刘德满
|
6 | 2019-08-17 | 章程备案 |
无
|
2019-08-17备案公司董事、监事、新章程。
|
7 | 2019-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙海燕 [退出]孟庆国 [退出]明宇史延庆 [退出]徐志杰 [退出]
|
明宇史楠 [新增]郭立民 [新增]
|
8 | 2019-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔玉森 [退出]王凡 [退出]张子龙 [退出]闫野 [退出]苏萌 [退出]
|
宋立萌 [新增]李倩 [新增]蒋海林 [新增]
|
9 | 2019-08-17 | 章程备案 |
无
|
2019-08-17备案董事、监事、新章程
|
10 | 2017-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-08公司名称变更,备案章程修正案。
|