序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 负责人变更 |
沈万满 [退出]
|
卜振三 [新增]
|
2 | 2016-12-07 | 负责人变更 |
薄国梅 [退出]
|
沈万满 [新增]
|
3 | 2015-07-13 | 负责人变更 |
吴利国 [退出]
|
薄国梅 [新增]
|
4 | 2015-03-17 | 经营范围变更 |
办理国务院、中国人民银行安排资金并由财政予以贴息的粮食、棉花、油料、猪肉、食糖、等主要农副产品的国家专项储备贷款;办理中央和省级政府的财政支农资金的代理拔付、为各级政府设立的粮食风险基金开立专户并代理拔付;办理粮、棉、油收购和调拔贷款;办理棉麻系统棉花初加工企业的贷款;办理业务范围内开户企事业的存款;办理开户企事业单位的结算;办理保险代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2014年12月15日);办理经国务院和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
|
办理国务院、中国人民银行安排资金并由财政予以贴息的粮食、棉花、油料、猪肉、食糖、等主要农副产品的国家专项储备贷款;办理中央和省级政府的财政支农资金的代理拔付、为各级政府设立的粮食风险基金开立专户并代理拔付;办理粮、棉、油收购和调拔贷款;办理棉麻系统棉花初加工企业的贷款;办理业务范围内开户企事业的存款;办理开户企事业单位的结算;办理保险代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月15日);办理经国务院和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-02-15 | 非公司企业法人主管部门(出资人)备案 |
|
中国农业****展银行
|
6 | 2015-02-15 | 隶属单位名称变更 |
中国农业****展银行承德分行
|
中国农业****展银行承德分行
|
7 | 2015-02-15 | 负责人变更 |
肖俊清 [退出]
|
吴利国 [新增]
|