序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋英杰 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 许磊 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋英杰
|
|
2 |
许磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
李淑凤 *** 备案手机:***
|
宋英杰 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-19 | 章程备案 |
无
|
2021-08-19股东股权
|
4 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
司小军 [退出]
|
许磊 [新增]
|
5 | 2021-08-19 | 法定代表人变更 |
李淑凤
|
宋英杰
|
6 | 2021-08-19 | 投资人(股权)变更 |
李淑凤 出资 500万人民币; [退出]
|
宋英杰 出资 350万人民币; [新增]许磊 出资 150万人民币; [新增]
|
7 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李淑凤 [退出]
|
宋英杰 [新增]
|
8 | 2020-01-13 | 地址变更 |
承德市高新区阳光四季城第A-3-NSY幢121铺
|
承德市高新区阳光四季城第A-3-NSY幢121-1铺
|
9 | 2020-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-09住所
|
10 | 2018-07-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-12住所
|