序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丰宁宏达矿业有限责任公司 | 20% | 1000万人民币 |
2 | 李文 | 10% | 500万人民币 |
3 | 赵爱平 | 10% | 500万人民币 |
4 | 吴国强 | 10% | 500万人民币 |
5 | 郑文竹 | 10% | 500万人民币 |
6 | 王树岭 | 10% | 500万人民币 |
7 | 陈艳苹 | 10% | 500万人民币 |
8 | 洪继瑞 | 10% | 500万人民币 |
9 | 吴凤志 | 10% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王树娥
|
|
2 |
张淑环
|
|
3 |
洪继瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-21 | 章程备案 |
无
|
2018-06-08法定代表人变更、董事备案、章程备案。
|
2 | 2018-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树岭 [退出]
|
王树娥 [新增]
|
3 | 2018-06-21 | 法定代表人变更 |
王树岭
|
王树娥
|
4 | 2016-12-26 | 章程备案 |
无
|
2016-12-20住所变更,章程备案。
|
5 | 2016-12-26 | 住所变更 |
丰宁满族自治县大阁镇工业园区
|
河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路320-12底商
|