序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 负责人变更 |
关东涛 [退出]
|
杨剑 [新增]
|
2 | 2020-09-29 | 负责人变更 |
马立华 [退出]
|
关东涛 [新增]
|
3 | 2017-03-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
马立华 备案手机:*****
|
4 | 2017-03-21 | 负责人变更 |
刘树山 [退出]
|
马立华 [新增]
|
5 | 2017-03-21 | 财务负责人 |
|
魏威
|
6 | 2014-04-22 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务;代理保险业务**(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-04-22 | 负责人变更 |
毛胜利 [退出]
|
刘树山 [新增]
|